Exp. 528
Fotografía. Retratos y retratos de grupo de Vela, Arqueles
(2 de diciembre de 1899, Guatemala, Guatemala-25 de septiembre de 1977, Ciudad de México).
Escritor, fundador del movimiento Estridentista, académico y periodista.
En algunas imágenes apar...
Exp. 529
Fotografía. Retratos de Velázquez, Lorena [María de la Concepción Lorena Villar Dondé]
(15 de diciembre de 1937, Ciudad de México).
Actriz de cine, teatro y televisión. Ha participado en diversas películas de cine "fantástico" y de luch...
Exp. 529
Oficios, memoranda e informes, emitidos y recibidos por el licenciado Roberto González Ríos, secretario de la Escuela de Graduados; Arturo González Durán, Alejandro Aguirre, Bernardo Sepúlveda, entre otros, relativos al programa de Orientación y a...
Exp. 53
Nota y memoranda emitidos por Francisco Garibay; licenciado Enrique Velasco Ibarra, secretario de la Rectoría; y J. López Tavárez, de la Secretaría General, al licenciado Roberto L. Montilla Molina, secretario general de la Universidad, y al profe...
Exp. 53
Oficios, actas y listas, originales y fotocopias, emitidos y recibidos por los doctores Octavio A. Hernández y Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, secretario del Doctorado en Derecho y profesor, respectivamente; los licenciados Roberto González Ríos ...
Exp. 53
Correspondencia y documentación relativa a varios asuntos de inmuebles y terrenos propiedad de Ignacio García Téllez entre los que se encuentran una copia fotostática de plano de predios ubicados entre Av. División del Norte y la calle Xicotencatl...
Exp. 53
Artículos de la serie “Historia Documental de la Revolución Mexicana”, escritos por el coronel Octavio Magaña, publicados en el periódico El Universal, relativos al encarcelamiento de Francisco Villa y el interés de este por el movimiento Zapat...
Exp. 530
Fotografía. Retratos de Velázquez Torres, Consuelo
(21 de agosto de 1916, Ciudad Guzmán, Jalisco-22 de enero de 2005, Ciudad de México).
Pianista y compositora. Fue socia fundadora, vicepresidenta y presidenta del Consejo Directivo, y presidenta ...
Exp. 530
Oficios, recibos, listas e informes, emitidos y recibidos por el licenciado Roberto González Ríos, jefe de la División de Graduados; Alejandro Aguirre, Raoul Fournier, Alfredo Cristo, Roberto Martínez Mtz., Arturo González Durán, entre otros, rela...
Exp. 531
Informes y listas emitidos y recibidos por el licenciado Roberto González Ríos, jefe de la División de Graduados; Alejandro Aguirre, Genoveva Ladagnous Escobar, Bernardo Sepúlveda, entre otros, relativos al curso universitario de especialización e...