Exp. 543
Fotografía. Retratos de Zayas, Armando
(11 de marzo de 1930, Ciudad de México-14 de abril de 2016, Ciudad de México).
Director de orquesta. En 1965 fue uno de los promotores de la creación de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Naciona...
Exp. 543
Informes y listas, emitidos y recibidos por Rigoberto Aguilar Pico, entre otros, relativos al Adiestramiento clínico en Pediatría, labores de la subresidencia hospitalaria, casos clínicos, lecciones teóricas y prácticas, entre otros.
Exp. 544
Informes, oficios, emitidos y recibidos por Alejandro Aguirre, Rigoberto Aguilar Pico, entre otros, relativos al Adiestramiento clínico en Pediatría, casos clínicos, asistencias a conferencias, entre otros.
Exp. 544
Fotografía. Retratos de Zea Aguilar, Leopoldo
(30 de junio de 1912, Ciudad de México-8 de junio de 2004, Ciudad de México).
Filósofo, catedrático e investigador y uno de los pensadores del latinoamericanismo integral en la historia. Fue discípulo...
Exp. 545
Informes emitidos y recibidos por Rogelio Hernández Valenzuela, Andrés M. Aguayo, Rafael Sentíes, Bernardo Sepúlveda, Agustín Navarro, Armando Otero, entre otros, relativos a los residentes del curso de post-graduados de Pediatría en el Hospital “...
Exp. 546
Fotografía. Retratos de Zepeda Ramos, Eraclio
(24 de marzo de 1937, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas-17 de septiembre de 2015, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas).
Escritor, poeta y político. Recibió la Medalla Conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista (1...
Exp. 546
Oficios, informe, relaciones y listas, originales, copias al carbón y fotocopias, emitidos y recibidos por los doctores Roberto Aguilar Pico, director del Hospital Infantil de México, Rafael Sentíes y Bernardo Sepúlveda, subjefe y jefe de la Divis...
Exp. 547
Oficios, memoranda, listas, relaciones y programas, originales y copias al carbón, emitidos y recibidos por los doctores Rafael Sentíes y Bernardo Sepúlveda, subjefe y jefe de la División de Doctorado de la Facultad de Medicina respectivamente, Ri...
Exp. 547
Fotografía. Retratos de Zertuche, Fernando (1936, Ciudad de México).
Historiador, escritor y funcionario público. Ha sido integrante del Consejo Técnico Consultivo del INEHRM y fue consejero general del Instituto Federal Electoral (IFE) en 1998.
E...
Exp. 548
Informes, listas y programas, emitidos por el doctor Rigoberto Aguilar Pico, jefe de Enseñanza de la División de Doctorado de la Facultad de Medicina, relativos a las actividades de alumnos y profesores del curso de subresidencia en Pediatría, imp...